安全管理人员简历.doc
《安全管理人员简历.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安全管理人员简历.doc(49页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
张斌
性别
男
民族
汉
出生年月
1978年9月
部门
昆明焦化制气有限公司生产节能科
现任职务
科长
学历
本科
分管工作
生产、技术、节能
工
作
经
历
2001年9月至2003年3月昆焦备煤车间工艺技术管理。
2003年3月至2005年3月昆焦总调度室调度员。
2005年3月至2008年3月昆焦生产节能科工艺技术员。
2008年3月至今昆焦生产节能科任科长。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
李海涛
性别
男
民族
汉
出生年月
1964.4.23
部门
生产节能科
现任职务
副科长
学历
大学
分管工作
项目
工
作
经
历
1983年3月至1984年7月在河北矿治学院炼焦化学培训班学习,炼焦、化产工艺。
1986年至1987年在化产车间冷鼓工段班长
1987年12月至1993年在化产车间冷鼓工段工段长
1993年7月至2005在化产车间任副主任
1990年2月16日加入中国共产党
1980年5月加入中国共产主义青年团
1996年任化产车间工会主席
2005年至2013年9月任净化车间主任
2008年8月至12月苯加氢调试、试生产期间为5万吨苯加氢装置工程技术开车领导小组成员,具体负责界外工艺协调管理工作。
2013年9月至今调任生产节能科副科长。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
潘海燕
性别
女
民族
汉族
出生年月
1974年6月
部门
生产节能科
现任职务
质量主管
学历
大专
分管工作
质量
工
作
经
历
1994年1月至2001年2月质量检验科煤焦管理助理工程师
2001年3月至今生产技术科、生产节能科煤焦工艺技术管理工程师
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
张琼芳
性别
女
民族
汉
出生年月
1970年4月6日
部门
生产节能科
现任职务
主任工程师
学历
本科
分管工作
技术管理
工
作
经
历
1、1993.9―――2009.12,生产节能科检测
2、2000.1―――至今,生产节能科生产
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
鲁云焕
性别
女
民族
汉
出生年月
19690824
部门
设备动力科
现任职务
科长
学历
大学
分管工作
设备管理
工
作
经
历
1992年昆明理工大学化工机械专业毕业,同年7月分配至昆明焦化制气厂机修车间技术员、预算员、生产调度、主任助理、副主任;2006年调至机动车间任设备副主任、车间书记;2009年调至煤化工车间任车间书记、车间主任;2013年调至设备动力科任科长至今。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
杨传志
性别
男
民族
汉
出生年月
1971.1
部门
设备动力科
现任职务
主任工程师
学历
大学
分管工作
电气
工
作
经
历
1、1994年7月~2001年7月在昆明焦化制气厂动力车间任电气助理工程师;
2、2001年7月~2009年7月在昆明焦化制气厂机动车间任电气工程师;
3、2009年7月至2013年11月昆明焦化制气有限公司煤化工车间任主任工程师;
4、2013年3月昆明焦化制气有限公司设备动力科任主任工程师;
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
李双福
性别
男
民族
汉
出生年月
1966.08
部门
设备动力科
现任职务
土建技术员
学历
大专
分管工作
兼职安全员
工
作
经
历
1983.12~2005.9在昆明焦化制气厂基建科从事施工管理
工作。
2005.9~2009.4在昆明焦化制气有限公司城市煤气改扩建指挥部任土建技术员从事施工管理工作。
2009.4至今在昆明焦化制气有限公司设备动力科任土建技术员(兼职安全员)从事施工管理工作,。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
吴建能
性别
男
民族
汉族
出生年月
1977.7
部门
设备动力科
现任职务
计量仪表主管
学历
大学
分管工作
计量仪表相关管理工作
工
作
经
历
1、2001.9~2002.11,仪表工,在昆明焦化制气厂计量仪表从事仪表学习及维护工作。
2、2002.11~2008.7,系统管理员,在昆明焦化制气厂计量仪表从事自动控制系统管理及维护工作。
3、2008.7~2012.3,技术组组长(科内任命),在昆明焦化制气有限公司计量仪表从事自动控制系统管理、协助科长管理技术人员、处理技术难题。
4、2012.3~2013.4,主任科员,在昆明焦化制气有限公司计量仪表从事自动控制系统管理、协助科长管理技术人员、处理技术难题。
5、2012.4~至今,计仪主管,在昆明焦化制气有限公司设备动力科负责计量仪表计量仪表相关管理工作。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
余发德
性别
男
民族
汉族
出生年月
1956.4
部门
设备动力科(计仪)
现任职务
兼职安全员
学历
中专
分管工作
设备动力科(计仪安全)
工
作
经
历
1、1974年至1979年在云南天然气化工仪表车间从事维修工作。
2、1979年至1985年在云南沾益化肥仪表车间从事班长及维修工作。
3、1985年至1999年在本公司从事班长及仪表维修工作。
4、1999年至今在本公司从事仪表维修工作兼职安全员工作。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
李若梅
性别
女
民族
汉
出生年月
1970.8.23
部门
生产节能科(检测)
现任职务
分析主管
学历
大专
分管工作
化验室
工
作
经
历
1994年7月~2013年3月生产节能科(检测)管理人员
2013年3月至今生产节能科(检测)分析主管
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
段宁伟
性别
男
民族
汉
出生年月
1972.01
部门
生产节能科(检测)
现任职务
班长、兼职安全员
学历
大专
分管工作
安全、检验
工
作
经
历
1995年8月~2010年3月生产节能科(检测)工人
2010年3月至今生产节能科(检测)班长、兼职安全员
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
张嘉栋
性别
男
民族
白族
出生年月
1967.10
部门
综合科
现任职务
安全员
学历
大专
分管工作
工会
工
作
经
历
1990年7月至1992年8月在昆钢罗次子弟学校教师兼团支部书记
1992年8月至1998年8月在昆钢武装部办公室干事1998年8月至2003年10月在昆钢销售公司销售科科员
2003年10月至2005年8月在昆钢烧结厂球团车间安全员
2005年8月至今昆明焦化制气公司工会干事兼安全员
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
黄敏
性别
女
民族
回族
出生年月
1978.1
部门
备煤车间
现任职务
党支部副书记、副主任、代理工会主席
学历
本科
分管工作
工
作
经
历
2001.9—2003.8昆明焦化制气厂检测试验中心化验员
2003.9—2006.6昆明焦化制气厂生产技术科给排水工艺员
2006.6—2007.7昆明焦化制气厂团委团委干事
2007.7—2008.11昆明焦化制气厂劳动人事教育科社保管理员
2008.11—2011.12昆明焦化制气有限公司生产节能科科长助理
2011.12—2013.3昆明焦化制气有限公司生产节能科副科长
2013.3—至今昆明焦化制气有限公司备煤车间党支部副书记(主持工作)、副主任、代理工会主席
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
杜晓康
性别
男
民族
汉
出生年月
1962.11.25
部门
备煤车间
现任职务
副主任(主持工作)
学历
大专
分管工作
备煤车间生产
工
作
经
历
1982年12月参加工作,
1982年12月-1983年3月,昆明煤气建造指挥、学员。
1983年3月-1984年8月,攀钢焦化厂备煤车间调度员。
1985年12月-1986年3月,南京梅山焦化厂备煤车间调度员。
1986年3月-1996年10月,昆明焦化制气厂备煤车间值班长。
1995年12月加入中国共产党,化工技术员,
1997年9月2000年9月,就读于云南大学。
2002年5月2010年9月,昆明焦化制气厂备煤车间副主任。
2010年9月2012年6月,师宗煤焦化工有限公司炼焦车间副主任。
2012年6月2013年3月昆明焦化制气厂备煤车间副主任。
2013年3月至今昆明焦化制气厂备煤车间副主任(主持工作)。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
方仕贵
性别
男
民族
汉
出生年月
1983.03
部门
备煤车间
现任职务
车间安全员
学历
本科
分管工作
安全管理
工
作
经
历
2010年7月—备煤车间检修班,检修高级钳工
2013年10月—备煤车间安全员,三级科员
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
甘东林
性别
男
民族
汉
出生年月
1963.12.10.
部门
炼焦车间
现任职务
支部书记
学历
本科
分管工作
支部、工会、生产
工
作
经
历
1、1985.5.4至2002.6在炼焦车间装煤车、副班长、班长岗位工作
2、2002.6至今在车间副主任、主任、书记岗位工作。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
何羽
性别
男
民族
汉族
出生年月
1978.05
部门
炼焦车间
现任职务
副主任
学历
本科
分管工作
设备
工
作
经
历
2000.12-2001.03昆明焦化制气厂炼焦车间丁班交换机
2001.03-2001.12昆明焦化制气厂炼焦车间检修班
2001.12-2008.11昆明焦化制气厂炼焦车间设备管理员
2008.12-2010.03昆明焦化制气有限公司炼焦车间主任助理
2010.03-2011.03师宗煤焦化工有限公司炼焦车间副主任
2011.03-2011.12师宗煤焦化工有限公司炼焦车间主任助理
2011.12-2013.03师宗煤焦化工有限公司炼焦车间副主任
2013.03昆明焦化之气有限公司炼焦车间副主任
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
许旭光
性别
男
民族
汉族
出生年月
1985.7
部门
昆明焦化制气有限公司炼焦车间
现任职务
主任助理
学历
本科
分管工作
炼焦工艺管理
工
作
经
历
1、2007年7月-2008年11月,炼焦车间工艺技术管理员(兼职安全员),主要配合车间安全员开展安全技术管理相关工作。
2、2008年12月-2009年3月,昆明焦化制气厂干熄焦工程指挥部施工管理组(兼职安全员),负责项目指挥部安全管理制度建设与施工安全技术管理工作。
3、2009年4月-2010年10月,炼焦车间工艺技术员,主要负责车间1、2、3、4#焦炉工艺技术管理工作。
4、2010年10月至今,担任车间主任助理,主要负责车间1、2、3、4#焦炉工艺技术管理工作,并协助开展车间职工培训、节能减排创新创效、四标一体建设与内外审、安全标准化建设、上级部门环保核查相关配合工作。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
李茂林
性别
男
民族
汉
出生年月
1989年11月
部门
炼焦车间
现任职务
安全员
学历
本科
分管工作
安全管理
工
作
经
历
2002.9至2005.6,在四川省达州市第十中学读初中,于同年9月进入四川省达州市第一中学,顺利完成高中学业,以优异成绩考入中国矿业大学。
在四年学习期间,积极参加学生会活动和班组活动,圆满地完成了学业,于2012年6月取得学士学位,顺利毕业。
毕业后来的云煤能源公司实习了2个月,随后被分配到昆明焦化制气有限公司。
在公司炼焦车间和净化车间实习了半年,然后定岗为炼焦车间安全员,工作至今。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
欧阳志强
性别
男
民族
彝族
出生年月
1974年10月
部门
昆焦机动车间
现任职务
副主任
学历
大专
分管工作
主持车间工作
工
作
经
历
1994年8月—1998年昆明焦化制气厂热电车间、动力车间电气值班员
1998年---2010年3月昆明焦化制气有限公司动力车间、机动车间值班长
2010年3月---2011年12月昆明焦化制气有限公司机动车间主任助理
2011年3月---2013年9月昆明焦化制气有限公司机动车间副主任
2013年9月---今昆明焦化制气有限公司机动车间副主任(主持工作)
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
李昆
性别
男
民族
汉
出生年月
1958、1
部门
昆焦机动车间
现任职务
支部书记
学历
大专
分管工作
车间支部工作
工
作
经
历
一、1996年8月任热电车间主任助理
二、1998年10月任热电车间副主任
三、2008年10月任机动车间主任
四、2011年5月任机动车间主任、支部书记
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
缪清华
性别
女
民族
汉
出生年月
1965年10月
部门
昆焦机动车间
现任职务
主任工程师
学历
大学本科
分管工作
设备管理
工
作
经
历
1986年8月进入昆明焦化制气厂热电车间,任热动技术员,分管汽轮机技术工作。
1997年热电车间与动力车间合并为动力车间,任热动技术员,分管汽轮机技术工作。
2002年动力车间与机修车间合并,任热动技术管理员,分管汽轮机、空压站技术管理工作及车间管理体系内部审核员。
2007年6月,制氮站新建后,管理范围扩大到制氮站。
2009年11月,任主任工程师,负责车间热动技术管理,空压站、制氮站技术管理工作及车间管理体系。
2010年至今,任主任工程师,负责车间设备管理、技术培训、热动技术管理,及车间管理体系、安全标准化体系等工作。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
段见岗
性别
男
民族
汉族
出生年月
1985-9
部门
机动车间
现任职务
主任助理
学历
本科
分管工作
生产
工
作
经
历
2007年7月-12月期间在昆明焦化制气厂机动车间实习。
2007年12月-2008年5月期间在改扩建项目4#焦炉砌筑质量检查小组负责砌筑质量工作
2008年5月-2010年10月期间在昆明焦化制气厂炼焦车间负责电气管理工作
2010年10月-2012年4月期间在昆明焦化制气厂备煤车间担任主任助理职务
2012年4月-2013年5月在安宁焦化公司备煤车间挂职副主任
2013年5月至今在机动车间担任主任助理职务
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
师福昆
性别
男
民族
汉族
出生年月
1599.2
部门
机动车间
现任职务
学历
技校
分管工作
安全管理
工
作
经
历
1972年-1974年在电力技工学校读书
1974年-1984年在滇南电力局绿水河发电厂任值长工作
1984年调入本厂从事电气检修工作
1991年至今从事安全管理工作
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
陶兴华
性别
男
民族
汉族
出生年月
1964年10月
部门
净化车间
现任职务
主任
学历
大专
分管工作
全面负责车间工作
工
作
经
历
1、1984年7月—1986年5月煤气建设指挥部业务员;
2、1986年5月—1996年9月昆明焦化制气厂调度室值班长;
3、1996年9月—2006年10月昆明焦化制气厂销售科副科长;
4、2006年10月—2008年3月昆明焦化制气厂改扩建煤化工生产筹备组副组长;
5、2008年3月—2009年10月昆明焦化制气有限公司煤化工车间副主任、工会主席;
6、2009年10月—2013年3月昆明焦化制气有限公司煤化工车间支部书记、副主任、工会主席;
7、2013年3月—2013年9月昆明焦化制气有限公司净化车间支部书记;
8、2013年9月至今昆明焦化制气有限公司净化车间车间主任、支部书记。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
王永平
性别
男
民族
汉族
出生年月
1971年10月
部门
净化车间
现任职务
副主任
学历
大专
分管工作
生产工艺技术
工
作
经
历
1、1996年8月—2000年4月昆明焦化制气厂化产车间冷鼓工序班长;
2、2000年4月—2010年3月昆明焦化制气有限公司净化车间工艺技术员;
3、2010年3月—2013年6月昆明焦化制气有限公司净化车间主任助理;
4、2013年6月至今昆明焦化制气有限公司净化车间生产副主任、工会主席。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
黄立雄
性别
男
民族
汉族
出生年月
1970年11月
部门
净化车间
现任职务
副主任
学历
大专
分管工作
设备管理
工
作
经
历
1、1993年8月—1995年7月备煤车间检修班实习;
2、1995年8月—2000年1月设备动力科设备管理员;
3、2000年2月—2010年2月备煤车间设备管理员;
4、2010年3月—2012年6月净化车间主任助理;
5、2012年7月至今净化车间副主任。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
刘燕会
性别
男
民族
汉族
出生年月
1964年1月
部门
净化车间
现任职务
安全员
学历
大专
分管工作
安全、环保
工
作
经
历
1、1986年—1987年净化车间冷鼓工段班长;
2、1987年—1989年净化车间任调度值班长;
3、1989年—1995年净化车间粗苯工段班长;
4、1996年—2006年净化车间运行丁班值班长;
5、2006年至今净化车间安全员。
说明:
1、各部门领导、副主任、助理、主任工程师、安全员等填写;2、工作经历填写时间、职务、主要工作。
安全管理人员工作经历(简历)
姓名
杨明富
性别
男
民族
汉
出生年月
1978年7月
部门
煤化工车间
现任职务
车间副主任
学历
本科
分管工作
安全生产管理
工
作
经
历
1、2001年9月~2005年11月,