新中国历届领导人文档格式.docx
《新中国历届领导人文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新中国历届领导人文档格式.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
中华人民共和国主席
毛泽东(1954年9月27日—1959年4月27日)
刘少奇(1959年4月27日—1968年10月31日)
宋庆龄,董必武(1968年10月31日—1972年2月24日)(副主席代行主席的职权)
董必武(1972年2月24日—1975年1月17日)(以代主席名义行主席职权)
李先念(1983年6月18日—1988年4月8日)
杨尚昆(1988年4月8日—1993年3月27日)
江泽民(1993年3月27日—2003年3月15日)
胡锦涛(2003年3月15日至今)
人大委员长
刘少奇
第一届
朱德
第二、三、四届
叶剑英
第五届
彭真
第六届
万里
第七届
乔石
第八届
李鹏
第九届
吴邦国
第十届
国务院总理
第一届国务院总理:
周恩来(1954年9月至1959年4月)
第二届国务院总理:
周恩来(1959年4月至1965年1月)
第三届国务院总理:
周恩来(1965年1月至1975年1月)
第四届国务院总理:
周恩来(1975年1月至1976年1月8日)
第五届国务院总理:
华国锋(1978年3月至1980年9月10日)
第六届国务院总理:
赵紫阳(1983年6月至1987年11月24日)
第七届国务院总理:
李鹏(1988年4月9日—1993年3月)
第八届国务院总理:
李鹏(1993年3月—1998年3月17日)
第九届国务院总理:
朱镕基(1998年3月17日—2003年3月16日)
第十届国务院总理:
温家宝(2003年3月16开始)
中国共产党中央军事委员会主席
毛泽东(1954年—1976年)
华国锋(1976年—1981年)
邓小平(1981年—1989年)
江泽民(1989年—2004年9月19日)
胡锦涛(2004年9月19日至今)
中华人民共和国中央军事委员会主席
邓小平(1983年—1990年)
江泽民(1990年—2005年3月8日)
胡锦涛(2005年至今)
中共历届领导人
第一届(1921.7-1922.7)
中央局书记陈独秀
成员陈独秀张国焘李达
第二届(1922.7-1923.6)
中央执行委员会委员长陈独秀
中央委员陈独秀邓中夏蔡和森张国焘高君宇
第三届(1923.6-1925.1)
中央委员会委员长陈独秀
中央局委员陈独秀蔡和森谭平山毛泽东罗章龙(1923年9月谭平山代表中央驻粤工作,王荷波接替谭平山进入中央局)
第四届(1925.1-1927.4)
中央总书记陈独秀
中央局委员陈独秀彭述之蔡和森瞿秋白张国焘
第五届(1927.4-1928.6)
中央政治局常委陈独秀张国焘蔡和森(1927年八七会议上,
选举产生了新的临时中央政治局,瞿秋白、李维汉、苏兆征为临时中央政治局常委,由瞿秋白主持中央领导工作)
第六届(1928.6-1945.4)
中央政治局主席、中央政治局常委会主席向忠发
中央政治局常委向忠发周恩来苏兆征项英
蔡和森(六届四中全会增补王明为中央政治局常委。
1931年6月,向忠发被捕叛变,此后,由陈绍禹(王明)代理总书记。
不久,由于陈绍禹到苏联组织中共驻共产国际代表团,在上海组成了中共临时中央政治局,常委有秦邦宪、张闻天、卢福坦、主要负责人为秦邦宪(博古)。
六届五中全会改选了中央政治局。
常委成员有秦邦宪(博古)、张闻天、周恩来、项英等。
1935年1月遵义会议决定增选毛泽东为政治局常委,中央领导工作由张闻天代替博古负总的责任。
1943年3月,中央政治局会议决定由毛泽东、刘少奇、任弼时三人组成中央书记处、推选毛泽东为中央政治局主席、中央书记处主席)
第七届(1945.4-1956.9)
中央委员会主席、中央政治局主席、中央书记处主席毛泽东
中央书记处书记毛泽东朱德刘少奇周恩来任弼时(1950年10月27日任弼时逝世后中央决定由陈云代理任弼时的书记工作)
第八届(1956.9-1969.4)
中央委员会主席毛泽东
中央委员会副主席刘少奇周恩来朱德陈云
中央政治局常委毛泽东刘少奇周恩来朱德陈云邓小平(八届五增选林彪为政治局常委、中央委员会副主席;
八届十一中全会改组领导机构,选举毛泽东、林彪、周恩来、陶铸,陈伯达、邓小平、康生、刘少奇、朱德、李富春、陈云为中央政治局常委)
第九届(1969.4-1973.8)
中央委员会主席毛泽东
中央委员会副主席林彪
中央政治局常委毛泽东林彪陈伯达周恩来康生
第十届(1973.8-1977.8)
中央委员会副主席周恩来王洪文康生叶剑英李德生
中央政治局常委毛泽东王洪文叶剑英朱德李德生张春桥周恩来康生董必武(十届二中全会补选邓小平为中共中央副主席、政治局常委;
批准李德生提出免除其所担任的中央委员会副主席、中央政治局常委的请求。
周恩来于1976年1月8日,朱德于7月6日,毛泽东于9月9日先后逝世;
1976年4月7日,中央政治局决定华国锋为中央政治局第一副主席,10月7日,中央政治局决定华国锋任中央委员会主席和中央军委主席。
)1976年4月7日中央政治局错误撤销邓小平的党内外一切职务。
十届三中全会决定恢复邓小平党内外一切职务,并决定开除王洪文、张春桥、江青、姚文元的党籍,撤销其党内外一切职务)
第十一届(1977.8-1982.9)
中央委员会主席华国锋
中央委员会副主席叶剑英邓小平李先念汪东兴
中央政治局常委华国锋叶剑英邓小平李先念汪东兴(十一届五中全会增选胡耀邦、赵紫阳为政治局常委,并重新设立中央书记处。
胡耀邦为中央委员会总书记。
十一届六中全会同意华国锋辞去中央委员会主席和中央军委主席职务的请求,胡耀邦任中央委员会主席,赵紫阳、华国锋任中央委员会副主席。
中央政治局常委由中央委员会主席和副主席组成,即:
胡耀邦、叶剑英、邓小平、赵紫阳、李先念、陈云、华国锋)
第十二届(1982.9-1987.10)
中央委员会总书记胡耀邦
中央政治局常委胡耀邦叶剑英邓小平赵紫阳李先念陈云(十二届七中全会确认1987年1月16日中共中央政治局扩大会议关于接受胡耀邦辞去中央委员会总书记职务的请求和推选赵紫阳代理中央委员会总书记的决定)
第十三届(1987.10-1992.10)
中央委员会总书记赵紫阳
中央政治局常委赵紫阳李鹏乔石胡启立姚依林(十三届四中全会对中央领导机构成员作了必要的调整:
选举江泽民、宋平、李瑞环为中央政治局常务委员会委员;
免去赵紫阳、胡启立等四人在十三届中央领导机构中担任的职务)
第十四届(1992.10-1997.10)
中央委员会总书记江泽民
中央政治局常委江泽民 李鹏乔石李瑞环朱镕基刘华清
中央政治局委员(按姓氏笔划为序)丁关根 田纪云 朱镕基 乔石刘华清 江泽民 李鹏 李岚清李铁映 李瑞环 杨白冰吴邦国邹家华 陈希同 胡锦涛 姜春云钱其琛 尉健行 谢非谭绍文
中央政治局候补委员(按得票多少为序)温家宝 王汉斌
第十五届(1997.10-2002.10)
中央政治局常委江泽民 李 鹏 朱镕基 李瑞环 胡锦涛 尉健行 李岚清
中央政治局委员(按姓氏笔划为序)丁关根 田纪云 朱镕基 江泽民 李 鹏 李长春 李岚清李铁映 李瑞环 吴邦国 吴官正 迟浩田 张万年 罗 干 胡锦涛姜春云 贾庆林 钱其琛 黄 菊 尉健行 温家宝 谢 非
中央政治局候补委员(按得票多少为序)曾庆红 吴 仪(女)
第十六届(2002.10-2007.10)
中央委员会总书记 胡锦涛
中央政治局常委胡锦涛、吴邦国、温家宝、贾庆林、曾庆红、黄菊、吴官正、李长春、罗干
中央政治局委员、候补委员
中央政治局委员(按姓氏笔画为序)王乐泉、王兆国、回良玉、刘淇、刘云山、李长春、吴仪、吴邦国、吴官正、张立昌、张德江、陈良宇、罗干、周永康、胡锦涛、俞正声、贺国强、贾庆林、郭伯雄、黄菊、曹刚川、曾庆红、曾培炎、温家宝
中央政治局候补委员王刚
新中国历届各级领导人
2008年02月28日星期四11:
48
一:
国家主席
主 席:
毛泽东
副主席:
朱 德刘少奇 宋庆龄李济深张 澜 高
(1949年9月~1954年9月)
副主席:
朱 德
(1954年9月~1959年4月)
刘少奇
宋庆龄(女)
董必武
(1959年4月~1965年1月)
董必武
(1965年1月~1966年)
名誉主席:
(1981年5月16日决定)
李先念
乌兰夫
(1983年6月~1988年4月)
杨尚昆
王震
(1988年4月~1993年3月)
江泽民
荣毅仁
(1993年3月~1998年3月)
胡锦涛
(1998年3月~2003年3月)
曾庆红
(2003年3月至今)
二:
全国人大常委会委员长
第一届全国人大常委会
委员长刘少奇
第二届全国人大常委会
委员长朱德
第三届全国人大常委会
(1965年1月~1975年1月)
第四届全国人大常委会
(1975年1月~1978年3月)
第五届全国人大常委会
(1978年3月~1983年6月)
委员长叶剑英
第六届全国人大常委会
(1983年6月~1988年4月)
委员长彭真
第七届全国人大常委会
(1988年4月~1993年3月)
委员长万里
第八届全国人大常委会
(1993年3月~1998年3月)
委员长乔石
第九届全国人大常委会
(1998年3月~2003年3月)
委员长李鹏
第十届全国人大常委会
(2003年3月~2008年3月)
委员长吴邦国
三:
周恩来
(1949年10月~1954年9月
政务院总理,
1954年9月~1976年1月)
华国锋
(1976年2月代总理)
(1976年4月~1980年9月)
赵紫阳
(1980年9月~1987年11月)
李 鹏
(1987年11月代总理)
(1988年4月~1998年3月)
朱镕基
温家宝
(2003年3月~)
四:
政治协商委员会主席
政协第一届全国委员会
(1949年10月~1954年12月)
主 席毛泽东
政协第二届全国委员会
(1954年12月~1959年4月)
主 席周恩来
政协第三届全国委员会
主 席周恩来
政协第四届全国委员会
(1965年1月~1978年3月)
政协第五届全国委员会
(1978年3月~1983年6月)
主 席邓小平
政协第六届全国委员会
主 席邓颖超
政协第七届全国委员会
主 席李先念
政协第八届全国委员会
主 席李瑞环
政协第九届全国委员会
政协第十届全国委员会
(2003年3月~2008年3月)
主 席贾庆林
五:
国家军事委员会主席
毛泽东
(1949年10月~)
(1977年7月~)
邓小平
(1983年6月~1990年3月)
江泽民
(1990年4月~2005年3月)
胡锦涛
(2005年3月至今)
六:
中国共产党领导
毛泽东(43-76)
华国锋(76-81)
胡耀邦(81-87)
赵紫阳(87-89)
江泽民(89-02)
胡锦涛(现任)
七:
最高人民法院历任院长
第八任院长肖 扬
第七任院长任建新
第六任院长郑天翔
第五任院长江华
第四任院长杨秀峰
第三任院长谢觉哉
第二任院长董必武
第一任院长沈钧儒
八:
最高人民检察院
1954年9月—1959年4月(第一届全国人大期间)
检察长张鼎丞
(1954年9月第一届全国人民代表大会第一次会议选举)
副检察长
梁国斌谭政文李士英黄火青
1959年4月—1965年1月(第二届全国人大期间)
(1959年4月第二届全国人民代表大会第一次会议选举)
1965年1月—1975年1月(第三届全国人大期间)
副检察长张苏黄火青
(1965年1月中华人民共和国第三届全国人民代表大会第一次会议选举)
(注:
1975年中华人民共和国宪法规定:
“检察机关的职权由各级公安机关行使”,取消了人民检察院。
1978年中华人民共和国宪法恢复人民检察院的建制)
1978年3月—1983年6月(第五届全国人大期间)
检察长黄火青
(1978年3月第五届全国人民代表大会第一次会议选举)
喻屏张苏王甫李士英郗占元陈养山关山复张灿明江文
1983年6月—1988年4月(第六届全国人大期间)
检察长杨易辰
(1983年6月第六届全国人民代表大会第一次会议选举)
李士英王甫王晓光江文冯锦汶
1988年4月—1993年3月(第七届全国人大期间)
检察长刘复之
(1988年4月第七届全国人民代表大会第一次会议选举)
王晓光张思卿冯锦汶梁国庆江文肖扬陈明枢王文元
1993年3月—1998年3月(第八届全国人大期间)
检察长张思卿
(1993年3月第八届全国人民代表大会第一次会议选举)
梁国庆陈明枢王文元赵登举赵虹张穹肖扬
1998年3月—2003年3月(第九届全国人大期间)
检察长韩杼滨
(1998年3月第九届全国人民代表大会第一次会议选举)
贾春旺 梁国庆 赵登举 赵虹(满族) 张穹
胡克惠(女) 邱学强王振川
(2003年3月16日)