河南籍现任省部级以上党政领导简历.docx
《河南籍现任省部级以上党政领导简历.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《河南籍现任省部级以上党政领导简历.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
河南籍现任省部级以上党政领导简历
河南籍现任省部级以上党政领导简历(2009年)
湖南省委书记张春贤同志简历
张春贤,男,汉族,1953年5月出生,河南禹州人,1973年11月加入中国共产党,1970年12月参加工作,研究生学历,管理学硕士。
现任十七届中央委员,湖南省委书记,省人大常委会主任
1970.12--1975.03 解放军武汉军区通信团战士
1975.03--1976.12 河南省禹县城关公社东关大队干部
1976.12--1980.09 东北重型机械学院机械制造系锻压工艺及设备专业学习
1980.09--1982.04 三机部一一六厂十五车间技术员
1982.04--1985.02 机械部第十设计研究院计划科计划员、助理工程师,组织科(组织部)副科长(副部长)
1985.02--1988.08 机械部、机械委、机电部第十设计研究院党委书记
1988.08--1991.10 机电部第十设计研究院党委书记兼副院长
1991.10--1992.11 监察部驻机电部监察局副局长兼机电部纠风办主任
1992.11--1993.06 中国包装和食品机械总公司副总经理
1993.06--1995.08 中国包装和食品机械总公司总经理兼党委书记
1995.08--1997.12 云南省省长助理
1997.12--1998.04 交通部党组成员
1998.04--1998.07 交通部副部长、党组成员
1998.07--2002.09 交通部副部长、党组成员、直属机关党委书记
(1998.03--2002.06 哈尔滨工业大学管理科学与工程专业在职研究生学习,获管理学硕士学位;2000.09--2000.11中央党校省部级干部进修班学习)
2002.09--2002.10 交通部党组书记、副部长
2002.10--2005.12 交通部部长、党组书记
2005.12--2006.01 湖南省委书记
2006.01-- 湖南省委书记,省人大常委会主任
第十六届、十七届中央委员
黑龙江省委书记吉炳轩同志简历
吉炳轩,十七届中央委员,黑龙江省委书记,省人大常委会主任。
男,1951年11月生,河南孟津人。
1980年4月入党。
1975年9月郑州大学中文系学习;
1978年10月河南省孟津县平乐高中教师;中共孟津县委办公室干事;
1982年4月孟津县朝阳乡党委书记;
1984年4月中共偃师县委副书记、县长;中共偃师县委书记;
1987年5共青团河南省委副书记;
1987年7月共青团河南省委书记;
1990年12月中共河南省委副秘书长、省委政策研究室主任;
1991年12月中共河南省新乡市委书记;
1993年5月共青团中央书记处书记;
1995年7月中共吉林省委常委、省委宣传部部长;
1998年9月国家广播电影电视总局党组副书记、副局长;
2001年8月中共中央宣传部副部长;
2003年4月中共中央宣传部常务副部长。
2005年12月-2008年4月任中共中央宣传部常务副部长、中央精神文明建设办公室主任。
2008年4月任黑龙江省委书记。
2008年5月9日黑龙江省第十一届人民代表大会第二次会议选举吉炳轩为省人大常委会主任。
是中共第十六届中央候补委员、十七届中央委员。
海南省委书记卫留成同志简历
1946年8月出生,河南泌阳人,毕业于北京石油学院勘探系测井专业。
在中国石油行业拥有逾三十多年的经验。
1982年进入中国海洋石油总公司。
历任莺歌海办公室负责人、中国海洋石油南海西部公司BP合作区首席代表及南海西部公司副总经理,1991年任南海西部公司总经理。
1993年至1998年任中国海洋石油总公司副总经理。
1999年11月任中国海洋石油总公司总经理、党组书记。
1999年9月任中国海洋石油有限公司董事长兼首席执行官。
2003年10月任中共海南省委委员、常委、副书记,海南省副省长、代省长。
2004年2月28日,在海南省第三届人民代表大会第二次会议上当选为海南省省长。
2006年12月,中共中央决定:
卫留成同志任海南省委书记。
2002年当选中国共产党第十六届中央委员会候补委员。
吉林省代理省长王儒林简历
王儒林,男,汉族,1953年4月生,河南濮阳人,1973年11月加入中国共产党,1969年4月年参加工作,吉林大学经济管理学院国民经济计划与管理专业毕业,在职研究生学历,经济学硕士。
1969年04月起历任吉林省露水河林业局团支部书记、团委副书记,吉林省农林办、吉林省委农工部、省委农研室干事,吉林省前郭县八郎乡党委副书记、书记,前郭县副县长,共青团吉林省委副书记、党组副书记。
1987年08月,任共青团吉林省委书记、党组书记。
1991年04月,任中共吉林省四平市委副书记。
1992年10月,任中共吉林省通化市委副书记、通化市副市长、代市长、市政府党组书记。
1993年01月,任中共通化市委副书记、通化市市长、市政府党组书记。
1994年10月,任中共通化市委书记、通化市人大常委会主任。
1998年01月,任中共吉林省延边朝鲜族自治州委书记。
1998年04月,任中共吉林省委常委、延边州委书记。
2001年01月,任中共吉林省委常委、政法委书记。
2001年11月,任中共吉林省委常委、吉林省常务副省长、省政府党组副书记。
2004年12月,任中共吉林省委常委、长春市委书记。
2007年05月,任中共吉林省委副书记、省委党校校长。
2009年12月,任吉林省副省长,代理省长。
中共十七大代表,中共第十六届、十七届中央候补委员。
第十届全国人大代表。
河北省代理省长陈全国简历
陈全国,男,汉族,1955年11月生,河南平舆人,1976年2月入党,1973年12月参加工作,郑州大学经济系政治经济学专业毕业,大学学历,武汉汽车工业大学经济学硕士学位。
历任河南省驻马店地委办公室秘书(副县级),驻马店地委副秘书长、地委政策研究室主任,遂平县委书记,驻马店地委委员、遂平县委书记,平顶山市委常委、组织部长,漯河市委副书记、市长等职务,1998年1月任河南省副省长,2000年11月任河南省委常委、组织部长、副省长,2001年1月任河南省委常委、组织部长,2003年4月任河南省委副书记、组织部部长,2004年1月任河南省委副书记,2005年11月任河南省委副书记、省委党校校长、河南行政学院院长。
2009年11月任河北省委委员、常委、副书记。
2009年12月15日,河北省第十一届人大常委会第十三次会议任命陈全国为河北省人民政府副省长、代理省长。
是第十七届中央候补委员。
安徽省常务副省长孙志刚简历
孙志刚,男,汉族,1954年5月生,河南荥阳人,1971年2月参加工作,1976年9月入党,研究生学历、经济学硕士、经济学博士。
现任中共安徽省委常委,省政府副省长、党组副书记。
1971年2月河南省荥阳县知青;1973年4月在河南省荥阳县丁店水库工作;1973年9月至1976年9月在武汉钢铁学院(现武汉科技大学)炼钢专业学习,毕业后在武汉钢铁学院任教;1980年9月至1983年9月在上海财经学院(现上海财经大学)工业经济专业攻读硕士研究生,毕业后分配到中南财经大学经济研究所工作;1985年3月起历任湖北省武汉市经委副主任、党组成员,体改委副主任、党组成员,计委副主任、党组成员;1992年8月任湖北省武汉市汉阳区委副书记、代区长、区长、区政府党组书记;1993年3月任湖北省武汉市副市长、党组成员(1993年7月至1997年7月在武汉大学政治经济学专业攻读博士研究生;1995年9月至1996年7月参加中央党校培训部一年制中青年干部培训班学习);1996年8月后任湖北省宜昌市委副书记、代市长、市长、市政府党组书记;1999年3月任湖北省宜昌市委书记,市长、市政府党组书记,宜昌军分区党委第一书记;1999年9月任湖北省宜昌市委书记,宜昌军分区党委第一书记;2002年4月任湖北省宜昌市委书记、市人大常委会主任,宜昌军分区党委第一书记;2002年6月任湖北省委常委,宜昌市委书记、市人大常委会主任,宜昌军分区党委第一书记;2002年8月任湖北省委常委、省委秘书长,省直机关工委书记;2006年9月任安徽省委常委;2006年10月至今任省委常委,省政府副省长、党组副书记。
中共十六大代表
九届、十一届全国人大代表
河北省政府常务副省长付志方简历
付志方,男,汉族,1956年10月生,河南南阳人,1982年6月入党,1982年7月参加工作,天津大学研究生院管理工程专业毕业,在职研究生学历,工学硕士学位。
1978.10--1982.07河南大学历史系历史专业学习
1982.07--1985.02共青团河南省委组织部干事、副科级秘书
1985.02--1987.11共青团河南省委组织部副部长、常委、组织部部长(其间:
1985.09-1986.01河南省委党校进修班学习)
1987.11--1990.03河南省卢氏县委副书记(正县级)
1990.03--1991.07河南省卢氏县委副书记、县长
1991.07--1994.03河南省委候补委员,灵宝县委书记、灵宝市委书记
1994.03--1996.03河南省委候补委员,三门峡市委常委、灵宝市委书记
1996.03--1997.07河南省开封市委常委、常务副市长(1993.09-1996.09天津大学研究生院管理工程专业学习,获工学硕士学位)
1997.07--1998.12河南省开封市委副书记、市长
1998.12--2001.12河北省保定市委副书记、市长(其间:
2000.03-2001.01中央党校培训部中青年干部培训班学习)
2001.12--2006.10省委常委、组织部部长
2006.10--2006.11省委常委、组织部部长,省政府副省长、党组副书记
2006.11--省委常委,省政府副省长、党组副书记
十七届中央候补委员
新疆自治区人民政府副主席宋爱荣简历
宋爱荣,女,汉族,1959年9月出生,河南省扶沟县人。
1977年9月参加工作,1981年1月加入中国共产党。
中央党校在职研究生学历,政工师。
宋爱荣1977年9月—1978年3月在新疆维吾尔自治区吐鲁番地区红旗公社接受再教育;1978年4月—1981年3月在新疆维吾尔自治区化工学校无机工艺专业学习;1981年3月—1984年6月任共青团新疆维吾尔自治区化工学校委员会书记(期间于1981年3月—1984年6月在新疆化工学校师资大专班学习);1984年6月—1986年9月任共青团新疆维吾尔自治区化工局委员会干事;1986年9月—1990年6月任共青团新疆维吾尔自治区化工局委员会副书记;1990年6月—1992年4月任共青团新疆维吾尔自治区化工局委员会书记;1992年4月—1994年5月任新疆烧碱厂党委书记、副厂长(期间于1993年9月—1994年1月在大连理工学院新疆班企业管理专业学习);1994年5月—1996年1月任共青团新疆维吾尔自治区委员会副书记、党组成员;1996年1月—1999年9月任共青团新疆维吾尔自治区委员会副书记、党组书记(期间于1994年9月—1996年12月在中央党校函授学院本科班涉外经济管理专业学习、1996年4月—1998年3月在中国社会科学院研究生院工业经济系企业管理专业学习、1997年9月—1998年7月在中央党校一年制中青年干部培训班学习);1999年9月—2005年1月任新疆维吾尔自治区吐鲁番地委书记(期间于1997年9月—2000年7月在中央党校研究生院政治学专业学习),现任新疆维吾尔自治区党委委员、自治区人民政府副主席。
宋爱荣是中国共产党第十六届、第十七届中央委员会候补委员。
天津市副市长王治平简历
王治平,男,汉族,1953年2月生,河南南乐人,中央党校在职研究生班法学理论专业毕业,中央党校研究生学历,天津大学工商管理硕士,经济师,1974年4月加入中国共产党,1970年5月参加工作。
现任天津市副市长。
1970年参加黑龙江生产建设兵团,先后任八五三农场农工、排长、副连长、指导员,回津后任河北区金家窑街办事处干部。
1979年起,先后任天津市洗衣机厂党总支干事、副书记、副厂长、厂长,市天洋洗衣机公司党委副书记、经理兼市电冰箱工业公司党委副书记、经理,1994年同时担任市第二轻工业局局长助理。
1995年起,先后任天津市第二轻工业局副局长、市经委副主任。
2001年任天津市委工业工委副书记、市经委主任兼市国防科工办主任,2004年5月同时担任市国资委党委副书记、副主任。
第十届全国人大代表。
青海省副省长骆玉林简历
骆玉林,男,1958年8月生,汉族,河南新野人,研究生学历,1976年9月参加工作,1984年9月加入中国共产党。
现任青海省人民政府副省长,青海省政府国有资产管理委员会主任、党委书记,西宁市(国家级)经济技术开发区工作委员会书记、西宁市(国家级)经济技术开发区管理委员会主任。
1976.09—1978.06青海省祁连县八宝乡知青
1978.06—1979.12青海省祁连县磷肥厂出纳
1979.12—1980.12青海省祁连县革委会通讯员
1980.12—1984.05青海省祁连县财政科会计
1984.05—1987.07青海省祁连县财政局副局长(其间:
1984.07—1986.07在中央财政管理干部学院进修)
1987.07—1990.07青海省祁连县财政局局长
1990.07—1993.02青海省海北州财政局副局长
1993.02—1994.08青海省海北州财政局局长
1994.08—1996.06青海省财政厅工交企业处处长
1996.06—2000.04青海省国有资产管理局局长(其间:
1996.08—1998.12在中央党校函授学院经济管理专业学习;1998.01—1999.12在湖南财经学院信息统计系金融学专业在职研究生课程进修班学习)
2000.04—2000.05青海省财政厅副厅长
2000.05—2001.05青海省经济贸易委员会主任、党委书记
2001.05—2004.03青海省经济贸易委员会主任、党委书记,省委企业工作委员会副书记
2004.03—2004.09青海省经济贸易委员会主任、党组书记,省国资委副主任、党委副书记
2004.09—2005.05青海省人民政府副省长、党组成员,青海省经济贸易委员会主任、党组书记,省国资委副主任、党委副书记
2005.05—2007.01青海省人民政府副省长、党组成员,西宁市委副书记、西宁市人民政府市长。
2007.01—2008.06 青海省人民政府副省长、党组成员,西宁市委副书记、西宁市人民政府市长,西宁市(国家级)经济技术开发区工作委员会书记、西宁市(国家级)经济技术开发区管委会主任。
2008.06—2009.04 青海省人民政府副省长、党组成员,青海省政府国有资产管理委员会主任、青海省政府国有资产管理委员会党委书记,西宁市委副书记、西宁市人民政府市长,西宁市(国家级)经济技术开发区工作委员会书记、西宁市(国家级)经济技术开发区管委会主任。
2009.04—至今 青海省人民政府副省长、党组成员,青海省政府国有资产管理委员会主任、党委书记,西宁市(国家级)经济技术开发区工作委员会书记、西宁市(国家级)经济技术开发区管委会主任。
贵州省副省长孙国强简历
孙国强同志,男,汉族,1953年8月出生,河南叶县人,1970年10月参加工作,1981年9月加入中国共产党,中央党校在职研究生学历。
1970年10月至1977年3月,先后在燃料部第九化工建设公司、贵州省贵阳工具厂当工人;1977年3月至1980年1月,在贵州大学哲学系哲学专业学习;1980年1月至1992年11月,先留校待分配,后历任贵州省贵阳市外贸局干部、团委书记,市委组织部青干处考察组成员,云岩区委宣传部副部长(主持工作),云岩区委常委、宣传部部长,云岩区委副书记、宣传部部长、区长(其间:
1983年9月至1984年9月,在贵阳市委党校党政专业学习;1984年9月至1985年7月,在贵州省委党校党政专业学习);1992年11月至1997年12月,先后任贵阳市副市长,市委常委、常务副市长、代市长(其间:
1995年3月至1995年7月,在中央党校进修班学习);1997年12月至2004年12月,任贵州省贵阳市委副书记、市长(其间:
1998年9月至2001年7月,在中央党校函授学院政治学专业学习;2003年3月至2004年1月,在中央党校中青班学习);2004年12月至2006年3月,任贵州省省长助理、省政府党组成员,省发展和改革委员会主任、党组书记,省西电东送工程建设领导小组办公室主任;2006年3月至2006年11月,任贵州省副省长,省发展和改革委员会主任、党组书记,省西电东送工程建设领导小组办公室主任;2006年11月起,任贵州省副省长,省西电东送工程建设领导小组办公室主任。
孙国强同志是九届、十届全国人大代表,十届贵州省委委员。
安徽省副省长黄海嵩简历
黄海嵩,男,汉族,1953年7月生,河南禹州人,1972年9月参加工作,1984年6月入党,在职研究生学历、管理学硕士。
现任安徽省政府副省长、党组成员。
1972年9月在河南省禹县文殊公社工作;1974年11月在河南省计委办公室、综合计划处工作(其间:
1981年10月至1982年7月在郑州大学经济系计统专业进修);1984年9月至1986年7月在中国人民大学计划经济系国民经济计划学专业学习,毕业后历任河南省计经委综合计划处秘书(正科级)、主任科员;1987年10月任河南省计经委综合计划处副处长;1989年3月任河南省计经委综合计划处处长(其间:
1992年2月至7月参加河南省委党校青干班学习);1992年10月任河南省信阳行署副专员;1994年5月任河南省信阳地委委员、行署副专员;1997年3月任河南省信阳地委副书记、行署专员(其间:
1995年9月至1997年12月在中国人民大学研究生院企业管理专业攻读硕士研究生,1999年1月获管理学硕士学位);1998年3月任河南省焦作市委副书记、市长;1998年12月任安徽省经贸委主任、党组书记;2003年1月任省政府副省长、党组成员,省经贸委主任、党组书记,省委企业工委(省国资办)书记(主任);2003年2月任省政府副省长、党组成员,省委企业工委(省国资办)书记(主任);2004年2月至今任省政府副省长、党组成员。
中共十六大代表
九届、十届全国人大代表
中共安徽省七届、八届委员会委员
河南省副省长孔玉芳简历:
1951年9月生,河南信阳人。
汉族。
研究生学历,工学硕士。
1970年10月加入中国共产党。
1967年4月参加工作。
历任共青团河南省信阳市(县级市)委副书记、书记,信阳市(县级市)委常委,共青团河南省委副书记、书记,河南省许昌市委副书记(正市长级),河南省三门峡市委副书记、市长,河南省许昌市委书记。
2000年11月后历任河南省委常委、许昌市委书记,河南省委常委、宣传部长、省社会科学界联合会主席。
2006年12月任河南省人民政府副省长、党组副书记。
党的十七大代表,九届全国人大代表。
河南省副省长史济春简历:
1955年1月生,河南长垣人。
汉族。
研究生学历,硕士学位,教授级高级工程师。
1986年1月加入中国共产党,1982年1月参加工作。
历任安阳钢铁公司研究所助理工程师、炼钢轧钢研究室副主任,安钢第二炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长。
安钢集团公司副董事长、常务副总经理、党委常委。
安钢集团公司副董事长、总经理、党委副书记。
2003年1月至今任河南省人民政府副省长、省政府党组成员。
2003年11月至2008年3月兼省国有资产监督管理委员会主任。
第七届、八届省委委员。
1993年被评为国家有突出贡献专家,享受国务院特殊津贴。
2000年获“全国劳动模范”称号。
河南省副省长徐济超简历:
1958年2月生,河南项城人、汉族、研究生学历,国家杰出青年科学基金获得者,教授,博士生导师,国际质量科学院院士。
1976年8月参加工作。
历任郑州航院等高校教师、郑州航院质量工程研究所所长、工业工程系副主任、主任、副院长,河南省科学技术协会副主席、主席。
曾在加州大学戴维斯分校管理研究生院、加拿大滑铁卢大学质量与生产力研究中心、韩国汉城大学科学技术学院做访问教授,在哈佛大学肯尼迪政府学院做高级研究员。
2006年5月,任河南省人民政府副省长。
第九届、十届、十一届全国人大代表,十届河南省人大常委。
河南省副省长宋璇涛简历:
1960年3月生,河南滑县人。
汉族。
在职研究生学历,博士。
1983年7月加入中国共产党。
1977年9月参加工作。
历任河南省滑县桑村公社插队知青。
河南省滑县农行干部、县团委干事,团委副书记。
共青团河南省濮阳市委副书记、市委书记,共青团河南省委组织部长、副书记、书记。
河南省驻马店市委副书记、市长,市委书记。
2008年1月起,任河南省政府副省长。
中共十七大代表,十届全国人大代表,第八届河南省委委员。
河南省副省长刘满仓简历:
1955年10月29日生,河南西峡县人。
汉族。
大学本科学历,理学学士。
1981年6月加入中国共产党。
1977年3月参加工作,1982年1月新乡师范学院数学系毕业。
历任河南省南阳县英庄公社团委书记、党委副书记、青华公社党委书记。
共青团河南省南阳地委副书记。
河南省委组织部青年干部处干事、副处长、处长。
河南省商丘地委委员、组织部长。
河南省商丘市委常委、组织部长。
河南商丘市委副书记。
河南省商丘市委副书记、市人民政府市长。
河南商丘市委书记。
2008年1月起,任河南省政府副省长。
中共十七大代表,十届全国人大代表,省八次党代会代表,第八届河南省委委员。
河南籍(平顶山籍)政要简历
平顶山籍:
包括新华区、卫东区、湛河区、石龙区、新城区、叶县、郏县、宝丰县、鲁山县、汝州市、舞钢市。
赵江涛,1946年1月生,河南汝州人。
1971年12月加入中国共产党。
1970年8月参加工作。
大学学历。
高级会计师,1965年9月在中国人民大学财政贸易系财政金融专业学习。
1970年8月任化工部三门峡化工矿山机械厂成本员、团委副书记。
1974年4月任河南省洛阳地区劳动局办公室干部。
1983年12月任河南省洛阳地区工商物价局、商业局副局长。
1985年10月任河南省汝阳县委副书记、县长(1986年9月-1987年1月在河南省委党校第7期进修班学习)。
1988年8月任河南省汝阳县委书记、县长。
1989年1月任河南省汝阳县委书记。
1989年4月任河南省洛阳市财政局局长。
1994年2月任河南省洛阳市副市长(1995年2月-5月在河南省委党校第10期地厅级干部进修班学习)。
1995年6月任河南省财政厅副厅长、党组成员。
2001年3月任河南省财政厅副厅长、党组副书记。
2001年12月任河南省地方税务局局长、党组副书记。
2002年7月任河南省地方税务局局长、党组书记。
2003