具备海船船员健康体检机构.docx
《具备海船船员健康体检机构.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《具备海船船员健康体检机构.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
具备海船船员健康体检机构
具备海船船员健康体检机构资质及其所属
主检医师的名单
序号
体检机构名称
主检医师
核验机构
上报时间
备注
1
黑龙江省
海员总医院
翟秀芳、
王兵
黑龙江海事局
2012年7月25日
2015年11月24日将主检医师修淑岩调整为王兵同志
2
深圳市福田区
人民医院
许我先、
刘灿坤、
赵靖
深圳海事局
2012年8月6日
3
深圳市南山区
人民医院
徐坤城、
夏正太、
杨孝林
深圳海事局
2012年8月6日
4
深圳市南山区
蛇口人民医院
梁诗欢、
钱芳芳、
王小异、
刘力健
深圳海事局
2012年8月6日
5
武汉市
第七医院
张绍青、
孙杰、
唐燕峰
长江海事局
2012年10月8日
6
长江航运
总医院
郭爱莉、
郭友华、
陈国学
长江海事局
2012年10月8日
7
天津国际旅行卫生保健中心
郭继江、
马永利、
郭秀华、
祁军
天津海事局
2012年10月25日
8
海洋石油
总医院
韩晓光、
孙凤海、
王彤宇
天津海事局
2012年10月25日
9*
中远散货运输有限公司门诊部
商昌荣、
张斌
天津海事局
2012年10月25日
10
北京市
和平里医院
李智元、
刘青、
刘练
天津海事局
2012年10月25日
11
新乡市
第一人民医院
郭维加、
徐继烈、
高红
天津海事局
2012年10月25日
12
南阳市
中心医院
侯新国、
刘建生、
王建刚、
张保朝
天津海事局
2012年10月25日
13
延安市
人民医院
李强、
孙树枝
天津海事局
2012年10月25日
14
浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)
缪锡民、
李琰华
浙江海事局
2012年12月24日
2015年3月16日将主检医师卢旭调整为李琰华同志
15
宁波市
第一医院
朱竞、
盛月华、
宋曼英、
何财富
浙江海事局
2012年12月24日
2015年3月16日增加主检医师一名:
何财富
16
宁波市
第六医院
沈心伟、
李涤病
浙江海事局
2012年12月24日
17
舟山医院
李益群、
陈志萍、
于敏
浙江海事局
2012年12月24日
18
台州市立医院
谢玉娇、
李志敏
浙江海事局
2012年12月24日
19
大连港医院
郑慧春、
贾艳华
辽宁海事局
2013年1月8日
20
广西国际旅行卫生保健中心
霍嘉欣、
刘天长
广西海事局
2013年1月15日
21
广西壮族自治区工人医院
邱毅、
梁梅、
覃海城、
黎建绿
广西海事局
2013年1月15日
22
广州新海医院
黄瑞霞、
安剑铮、
黄文硕、
张震宇
广东海事局
2013年1月30日
23
广州医科大学附属第五医院
彭士生、
钟伟斌、
王茂武、
邓天明
广东海事局
2013年1月30日
24*
广州远洋运输有限公司综合门诊部
陈新明、
张玉凌
广东海事局
2013年1月30日
25
湛江市
第二人民医院
莘筑、
陈耀华、
袁彩莲
广东海事局
2013年1月30日
26
徐闻县
人民医院
李大烨、
唐国文
广东海事局
2013年1月30日
27
武汉市
第五医院
王景洁、
刘洋、
项金洲
长江海事局
2013年2月8日
28
安徽省
第二人民医院
周春、
吴怀国
长江海事局
2013年2月8日
29
厦门大学附属中山医院
翁峰、
谢增荣
福建海事局
2013年3月20日
30
漳州市
芗城中医院
李珍、
陈天庆
福建海事局
2013年3月20日
31
青岛阜外心血管病医院
冯春宁、
王学岭、
傅迎春
山东海事局
2013年3月25日
32
威海市立医院
杨亚超、
苍红英
山东海事局
2013年3月25日
33*
青岛远洋运输有限公司
门诊部
王玉华、
钱余生、
王保才、
周芹军
山东海事局
2013年3月25日
34
烟台海港医院
闫保庆、
李传波、
关延风、
刘永昌
山东海事局
2013年3月25日
35
中国人民解放军第八十九医院
施国君、
向庆余、
陶志宇
山东海事局
2014年11月13日
李传成自2013年12月24日、王德宇自2014年10月28日终止检查医师资格。
陶志宇医师资格自2013年12月24日、施国君主检医师资格自2014年10月28日起计算。
36
海南国际旅行卫生保健中心
王有云、
潘林奇
海南海事局
2013年4月1日
37
福建国际旅行卫生保健中心
郑尚毅、
康素萍、
李金雨、
刘锦华
福建海事局
2013年4月8日
38
浙江省岱山县第一人民医院
朱君祥、
王建军
浙江海事局
2013年4月16日
39
温州市人民医院
李幼林、
林天锋、
石晓聪、
丁然
浙江海事局
2013年4月16日
40
南京医科大学第二附属医院
戴学军、
蔡公裘
江苏海事局
2013年4月17日
41
中国人民解放军第二军医大学长征医院南京分院
陶月玉、
孙秀明
江苏海事局
2013年4月17日
42
南京市
红十字医院
裴素莉、
张淑芬
江苏海事局
2013年4月17日
43
南京市栖霞区迈皋桥医院
刘一、
庞施义
江苏海事局
2013年4月17日
44
江苏省
省级机关医院
王建安、
唐监坤
江苏海事局
2013年4月17日
45
江苏省南通市
第五人民医院
周恒发、
瞿卫星
江苏海事局
2013年4月17日
46
连云港市
东方医院
纪树岚、
莱浙军、
陈绍华
江苏海事局
2013年4月17日
47
江苏省盐城市
中医院
姜兆余、
张铁流
江苏海事局
2013年4月17日
48
扬州市
江都中医院
万林、
常玉梅
江苏海事局
2013年4月17日
49
中国人民武装警察部队江苏省
总队医院
朱柏贵、
王达路、
张容德
江苏海事局
2013年4月17日
50
上海航道医院
柴春林、
梁国燕、
李小青
上海海事局
2013年5月9日
51
上海远洋医院
余宁康、
董斌
上海海事局
2013年5月9日
52
上海长航医院
邵怿、
池素娟、
刘洪、
周维章
上海海事局
2013年5月9日
53
泉州市中医院
毛晋荣、
林荣民、
王奕珊
福建海事局
2013年5月10日
54
泉州国际旅行
卫生保健中心
王世诸、
李金雨、
王培荆
福建海事局
2013年5月10日
55
厦门国际旅行
卫生保健中心
张孟璋、
廖文婕
福建海事局
2013年5月10日
56
中国人民解放军92403部队医院
姜新华、
庞希望
福建海事局
2013年5月10日
57
天津港口医院
董树槐、
王滨华
天津海事局
2013年6月4日
58
新乡市中心医院
付明、
李红霞、
刘惠荣
天津海事局
2013年6月4日
59
唐山市人民医院
郝立科、
宋巧凤、
张风林、
阚存玲
河北海事局
2013年6月18日
60
秦皇岛国际旅行卫生保健中心
韩志茹、
王海军
河北海事局
2013年6月18日
61
江苏国际旅行卫生保健中心南通分中心
王锡坤、
谢俊华
江苏海事局
2013年7月9日
62
日照市中医医院
王万乐、
曹广金
山东海事局
2013年7月9日
王金泉自2013年12月24日终止主检医师资格。
曹广金主检医师资格自2013年12月24日起计算。
63
日照港口医院
姜大海、
李江锡
山东海事局
2013年7月9日
64
威海市妇幼保健院(威海市立第二医院)
周修毅、
肖丽茹
山东海事局
2013年7月9日
自2015年12月7日将王淑美调整为肖丽茹作为主检医师。
65
威海市
文登中心医院
张文贵、
于全军
山东海事局
2013年7月9日
66
荣成市
第二人民医院
张洪兰、
张强
山东海事局
2013年7月9日
67
泰安市
第四人民医院
王永刚、
徐林
山东海事局
2013年7月9日
68
滨州市滨城区
人民医院
齐春生、
李英
山东海事局
2013年7月9日
69
锦州市中医医院
吴卫光、
杨晶
辽宁海事局
2013年7月9日
70
葫芦岛市
中心医院
高智、
曹莹
辽宁海事局
2013年7月9日
71
深圳国际旅行卫生保健中心(深圳口岸医院)
刘春芳、
徐媛、
李微
深圳海事局
2013年7月9日
72
江苏国际旅行
卫生保健中心
李亚真、
顾学俊
江苏海事局
2013年7月9日
73
江苏国际旅行卫生保健中心
苏州分中心
覃都安、
黄廷学
江苏海事局
2013年7月9日
74
营口经济技术开发区同济医院
牛凤君、
张继文
辽宁海事局
2013年7月15日
75
黄骅市人民医院
刘西斌、
康国强、
张俊凯、
高福兰
河北海事局
2013年7月17日
76
安徽医科大学
第一附属医院
郑林林、
秦克秀
长江海事局
2013年7月23日
2015年5月13日主检医师张建变更为秦克秀
77
长沙市第三医院
刘定一、
邹信宇
长江海事局
2013年7月23日
78
河南省直属机关第二门诊部
韩洁、
吴彦堂、
王康君
天津海事局
2013年7月25日
79
解放军
第四五四医院
石海明、
乔乐士、
邱薇薇、
郑真
江苏海事局
2013年8月12日
80
江苏省
职工康复医院
洪美林、
李学文
江苏海事局
2013年8月13日
81
广东国际旅行
卫生保健中心
张敏、
王冰、
罗小光、
黄永欣
广东海事局
2013年9月2日
82
湛江国际旅行
卫生保健中心
韩华荣、
陈卫红、
赖伟华
广东海事局
2013年9月2日
83
惠阳三和医院(有限合伙)
任健、
张海卿
广东海事局
2013年9月2日
84
中国人民解放军第一一三医院
王梦炎、
陈穗
浙江海事局
2013年9月9日
85
舟山市定海广华医院
杨海霞、
李展振
浙江海事局
2013年9月9日
2016年2月22日起此医院名称由原“定海广华医院”改为“舟山市定海广华医院”。
86
舟山市普陀区
人民医院
陆亿华、
董朝富
浙江海事局
2013年9月9日
2015年3月16日将夏良平调整为董朝富作为此主检医师
87
嵊泗县人民医院
林敏、
刘拥军
浙江海事局
2013年9月9日
88
宁波市康复医院
唐敏、
杨学民
浙江海事局
2013年9月9日
2016年1月26日将柯元芳调整为杨学民作为主检医师
89
台州市中医院
马玲虹、
戴仁森
浙江海事局
2013年9月9日
2016年1月26日将陈帼燕调整为马玲虹作为主检医师
90
宁波国际旅行卫生保健中心
倪敏君、
孙赛鹤、
陈习征
浙江海事局
2013年9月23日
91
江苏国际旅行卫生保健中心
镇江分中心
冯锦祥、
李宏欣
江苏海事局
2013年10月14日
92
江苏国际旅行卫生保健中心
泰州分中心
解飚、
刘建国
江苏海事局
2013年10月14日
93*
大连远洋运输公司专科门诊部
杨业才、
宋学良
辽宁海事局
2013年10月30日
94
海南医学院
附属医院
栾春、
谭少萍、
李淑苹
海南海事局
2013年11月4日
95
山东交通医院
刘培强、
吴哲君、
黄抗美
山东海事局
2013年11月18日
96
日照市人民医院
李志娟、
周绪庭
山东海事局
2013年11月18日
97
山东国际旅行
卫生保健中心
张幼筠、
宋阁
山东海事局
2013年11月18日
98
沧县医院
马秀英、
赵维芝
河北海事局
2013年11月18日
99
上海市第六人民医院东院
桂定坤、
李利娟
上海海事局
2013年12月16日
100
河北国际旅行
卫生保健中心
吴志茹、
王林、
杨军
河北海事局
2013年12月27日
101
江苏国际旅行卫生保健中心
无锡分中心
严卫东、
李小喜
江苏海事局
2013年12月27日
102
珠海国际旅行
卫生保健中心
林继灿、
蒋小燕、
梁鸿斌
广东海事局
2014年1月10日
杜坚为主检医师的有效期为2014年1月10日至2015年10月14日
103
汕头市濠江区
人民医院
吴泽峰、
李丹华
广东海事局
2014年1月10日
104
中国海洋石油
南海西部医院
何红娟、
李广宇、
高强、
刘远鹏
广东海事局
2014年1月10日
105
吴川市中医院
杨洲、
钟万明
广东海事局
2014年1月10日
106
天津华北医院
王强、
王晓林、
黄金晶、
张沛生
天津海事局
2014年1月27日
107
福建国际旅行卫生保健中心
莆田分中心
康素萍、
施兰花
福建海事局
2014年2月14日
108
江苏国际旅行卫生保健中心
徐州分中心
张汝琪、
魏金刚
江苏海事局
2014年4月14日
109
广西国际旅行卫生保健中心
北海分中心
陈黎、
庞维群
广西海事局
2014年5月7日
110
东营市人民医院
邓范周、
薛官英、
李美珍
山东海事局
2014年5月8日
111
寿光市人民医院
袁锐三、
潘建国
山东海事局
2014年5月8日
112
海口慈铭健康
体检门诊部
吉仁谦、
黎正伦、
吴德成、
陈恩
海南海事局
2014年5月16日
113
解放军
第二三○医院
李东伟、
韩家峰
辽宁海事局
2014年5月19日
114
湛江市
第四人民医院
邓缔荣、
陈志和、
刘强、
黄梓就
广东海事局
2014年6月4日
115
江苏国际旅行卫生保健中心
张家港分中心
祝龙娟、
朱莉英
江苏海事局
2014年6月25日
116
重庆市
第五人民医院
喻兰、
彭文藻
长江海事局
2014年8月5日
117
成都市温江区
人民医院
姚秋生、
孙一彬
长江海事局
2014年8月5日
118
河北国际旅行卫生保健中心
唐山分中心
康志清、
刘述芹
河北海事局
2014年8月7日
119
江苏省
省级机关医院
王建安、
唐监坤、
应单平、
申志祥
江苏海事局
2014年8月18日
120
长岛县人民医院
胡书俊、
梁立义
山东海事局
2014年8月21日
121
温州东华医院
李国桢、
孙淑秋、
赵国录
浙江海事局
2014年9月18日
122
解放军
第一七一医院
朱文峰、
黄立桂
长江海事局
2014年9月18日
123
南昌市第一医院
朱皓华、
叶修彬
长江海事局
2014年11月13日
124
江苏国际旅行卫生保健中心
江阴分中心
赵进南、
李运茂
江苏海事局
2014年12月11日
125
中国人民解放军63680部队疗养院
贺桦、
沈爱玲
江苏海事局
2014年12月11日
126
江苏国际旅行卫生保健中心
连云港分中心
王绪发、
吴军
江苏海事局
2014年12月30日
127
齐齐哈尔国际旅行卫生保健中心
张福、
路占一、
朱丽洁
黑龙江海事局
2015年7月27日
128
上海国际旅行
卫生保健中心
张宏、
叶魏、
陆晔
上海海事局
2015年10月10日
129
茂名出入境检验检疫局综合技术服务中心
廖文胜、
张友
广东海事局
2015年10月14日
130
泉州丰泽新侨乡健康门诊部
李国良、
陈泉皇
福建海事局
2015年11月24日
131
辽宁国际旅行
卫生保健中心
孙洁、
吴刚
辽宁海事局
2015年12月3日
注:
表中带“*”号的单位及其主检医师只能为本单位的船员做体检。
序号
体检机构名称
主检医师
核验机构
体检机构有效期
1
上海海员医院
夏一忠、
宋翊文、
吴明、
严来文
上海海事局
2013年3月6日至2015年5月18日
2
惠阳三和医院
任健、
张海卿
广东海事局
2013年9月2日至2015年10月14日